URBANIZADORA VIRGEN DE LAS NIEVES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Comunitat Valenciana, 11
Código Postal 03201
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social URBANIZADORA VIRGEN DE LAS NIEVES SL
CIF B53599320
Capital Social 37640.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE URBANIZADORA VIRGEN DE LAS NIEVES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZADORA VIRGEN DE LAS NIEVES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carcelen Alama Juan Manuel | Administrador Unico | 29/05/2014 | 18/10/2022 |
Carcelen Alama Juan Manuel | Liquidador Mancomunado | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
Carcelen Cerezo Juan Manuel | Liquidador Mancomunado | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
Carcelen Cerezo Juan Manuel | Apoderado | 09/06/2014 | 18/10/2022 |
Zafra Marco Carlos | Liquidador Mancomunado | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
Carcelen Cerezo Juan Manuel | Administrador Unico | 29/05/2014 |
ACTOS BORME DE URBANIZADORA VIRGEN DE LAS NIEVES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 52, S 8, H A 66623, I/A 6 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 52, S 8, H A 66623, I/A 6 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 52, S 8, H A 66623, I/A 6 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-03
Administrador Unico
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 52, S 8, H A 66623, I/A 6 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-03
Capital Anterior: | 3.150,00 | Euros |
Aumento de capital: | 34.490,00 | Euros |
Capital Actual: | 37.640,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.094,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 51, S 8, H A 66623, I/A 5 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 51, S 8, H A 66623, I/A 4 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 51, S 8, H A 66623, I/A 3 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 51, S 8, H A 66623, I/A 3 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-03