URBANIZADORA PENEDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tuset, 23
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social URBANIZADORA PENEDES SL
CIF B08431207
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE URBANIZADORA PENEDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZADORA PENEDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabarrocas Riera Elena | Apoderado Mancomunado | 14/06/2019 | 02/06/2022 |
Martinez Nuñez Maria Isabel | Apoderado Mancomunado | 14/06/2019 | 02/06/2022 |
Oliveros Lapuerta Santiago Manuel | Administrador Concursal | 01/06/2021 | 02/06/2022 |
Pares Canals Jorge | Apoderado | 03/02/2010 | 02/06/2022 |
BOSCH AYMERICH SL | Administrador Mancomunado | 29/11/2018 | 01/06/2021 |
Cabarrocas Riera Elena | Administrador Mancomunado | 29/11/2018 | 01/06/2021 |
Saez Martinez Angel | REPR.143 RRM | 12/06/2019 | 01/06/2021 |
Martinez Nuñez Maria Isabel | REPR.143 RRM | 13/05/2019 | 12/06/2019 |
Belmonte Ramos Oscar | REPR.143 RRM | 12/04/2016 | 13/05/2019 |
BOSCH AYMERICH SL | Administrador Unico | 12/04/2016 | 29/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBANIZADORA PENEDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 49, S 8, H B 86432, I/A 17 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 2673/2019, AUTO FIRME DE FECHA 09/02/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 49, S 8, H B 86432, I/A 17 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
- CL TUSET NUM.23-25 P.1 PTA.7 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 48, S 8, H B 86432, I/A 16 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 47, S 8, H B 86432, I/A 15 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
- J.MERCANTIL 6 BARCELONA,PROC.CONCURSO VOLUNTARIO 2673/2019, RESOLUCIONES FIRMES:19/12/2019,12/06/2020 Y 13/11/2020,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO,APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 47, S 8, H B 86432, I/A 15 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 47, S 8, H B 86432, I/A 15 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 47, S 8, H B 86432, I/A 15 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 46, S 8, H B 86432, I/A 14 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 45, S 8, H B 86432, I/A 13 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30960 , F 45, S 8, H B 86432, I/A 13 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08