URBANIZADORA LLEDO III SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mayor, 110
Código Postal 12001
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social URBANIZADORA LLEDO III SL
CIF B12465852
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- URBANIZADORA LLEDO III SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE URBANIZADORA LLEDO III SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZADORA LLEDO III SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Montesinos Fernando | Liquidador Mancomunado | 08/09/2017 | 21/01/2021 |
Pardo Causanilles Enrique | Liquidador Mancomunado | 08/09/2017 | 21/01/2021 |
URBANIZADORA LA COVA SL | Liquidador Mancomunado | 08/09/2017 | 21/01/2021 |
Alfonso Montesinos Fernando | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 08/09/2017 |
Pardo Causanilles Enrique | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 08/09/2017 |
URBANIZADORA LA COVA SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 08/09/2017 |
Abello Dalmases Antonio | Consejero | 15/01/2014 | |
Alfonso Montesinos Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 15/01/2014 | |
Alfonso Montesinos Fernando | Consejero | 15/01/2014 | |
CEINCA OBRAS Y PROYECTOS SL | Secretario | 25/05/2009 | 15/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBANIZADORA LLEDO III SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924, L 489, F 91, S 8, H CS 12891, I/A 17 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924, L 489, F 91, S 8, H CS 12891, I/A 17 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901, L 466, F 16, S 8, H CS 12891, I/A 16 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901, L 466, F 16, S 8, H CS 12891, I/A 16 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901, L 466, F 16, S 8, H CS 12891, I/A 16 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Empresa: URBANIZADORA LLEDO III SA
- C/ MAYOR 110 (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901, L 466, F 14, S 8, H CS 12891, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-12
Empresa: URBANIZADORA LLEDO III SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 4º de los estatutos sociales, por Cambio de Domicilio Social.. MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES, por Transformación de la Sociedad en SOCIEDAD LIMITADA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901, L 466, F 14, S 8, H CS 12891, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-12
Empresa: URBANIZADORA LLEDO III SA
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901, L 466, F 14, S 8, H CS 12891, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-12
Empresa: URBANIZADORA LLEDO III SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901, L 466, F 14, S 8, H CS 12891, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-12
Empresa: URBANIZADORA LLEDO III SA
- Denominación y forma adoptada: URBANIZADORA LLEDO III SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 901, L 466, F 14, S 8, H CS 12891, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-12