URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES URBACON SL - EXTINGUIDA
Razón Social URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES URBACON SL
CIF B80121288
Capital Social 43244.5 Euros
Nombres Anteriores
- URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES URBACON SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROMOTORA HISPANA DE VIVIENDAS SL
VINCULACIONES DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES URBACON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES URBACON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA HISPANA DE VIVIENDAS SL | Socio Unico | 31/03/2009 | 27/06/2023 |
Zorita Puerta Ignacio | Apoderado | 13/01/2014 | 27/06/2023 |
Zorita Puerta Miguel Angel | Liquidador | 27/06/2023 | 27/06/2023 |
Zorita Puerta Miguel Angel | Administrador Unico | 12/07/2019 | 27/06/2023 |
Zorita Puerta Miguel Angel | Administrador Unico | 02/12/2013 | 12/07/2019 |
Zorita Puerta Ignacio | Administrador Unico | 30/03/2012 | 02/12/2013 |
ACTOS BORME DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES URBACON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 19, S 8, H M 29645, I/A 17 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 19, S 8, H M 29645, I/A 17 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 19, S 8, H M 29645, I/A 17 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 19, S 8, H M 29645, I/A 17 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Capital Anterior: | 3.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.994,50 | Euros |
Capital Actual: | 43.244,50 | Euros |
Porcentaje: | 1.230,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 18, S 8, H M 29645, I/A 16 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Capital Anterior: | 150.000,50 | Euros |
Disminución de capital | 146.750,50 | Euros |
Capital Actual: | 3.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 18, S 8, H M 29645, I/A 15 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
- Otras modificaciones estatutarias: Refundición de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 15, S 8, H M 29645, I/A 14 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Capital Anterior: | 420.953,00 | Euros |
Disminución de capital | 270.952,50 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,50 | Euros |
Porcentaje: | 64,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 15, S 8, H M 29645, I/A 14 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 15, S 8, H M 29645, I/A 14 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 15, S 8, H M 29645, I/A 14 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28