URBANIZACION SAN NICOLAS SL - EXTINGUIDA
Razón Social URBANIZACION SAN NICOLAS SL
CIF B44214617
Capital Social 261320.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE URBANIZACION SAN NICOLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZACION SAN NICOLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Jose Rios Marin | Administrador Unico | 21/12/2023 | |
Juan Jose Rios Marin | Liquidador | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
Montserrat Rodriguez Mora | Apoderado | 02/12/2020 | 21/12/2023 |
Rios Marin Juan Jose | Administrador Unico | 08/07/2020 | 21/12/2023 |
Cebrian Perez Amparo | Administrador Solidario | 19/11/2011 | 08/07/2020 |
Rios Marin Juan Jose | Administrador Solidario | 19/11/2011 | 08/07/2020 |
Bernuz Anadon Jose | Consejero | 19/11/2011 | |
Cebrian Perez Amparo | Consejero Delegado Solidario | 19/11/2011 | |
Cebrian Perez Amparo | Presidente | 19/11/2011 | |
Cebrian Perez Amparo | Consejero | 19/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBANIZACION SAN NICOLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 146, S 8, H TE 4403, I/A 9 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 146, S 8, H TE 4403, I/A 9 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 146, S 8, H TE 4403, I/A 9 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 146, S 8, H TE 4403, I/A 9 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : "Artículo 6. El capital social se fija en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS -261.320 ?-, representado en DOSCIENTAS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTAS VEINTE participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO -1 ?- de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 146, S 8, H TE 4403, I/A 8 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-44
Capital Anterior: | 422.124,00 | Euros |
Disminución de capital | 160.804,00 | Euros |
Capital Actual: | 261.320,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 146, S 8, H TE 4403, I/A 8 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-44
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 24.. Retribución. El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en una cantidad, fija anual en metálico cuyo importe concreto, las reglas de devengo y pago serán aprobadas para cada ejercicio por la Junta General teniendo en cuenta la situación económica y especialmente, el importe neto de la cifra de negocios de los últimos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 146, S 8, H TE 4403, I/A 7 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-44
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226, L 226, F 96, S 8, H TE 4403, I/A 6 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-44
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226, L 226, F 96, S 8, H TE 4403, I/A 5 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : "Articulo 6º. El capital social se fija en la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS -422.124 ?-, representado en CUATROCIENTASVEINTIDOS MIL CIENTO VEINTICUATRO participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO -1 ?- de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 422.124,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226, L 226, F 96, S 8, H TE 4403, I/A 5 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-44