URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL - EXTINGUIDA
Razón Social URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
CIF B40218638
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/03/2007
VINCULACIONES DE URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Gordo Muñoz | Administrador Mancomunado | 24/05/2023 | |
Manuel Sebastian Pajon De La Cruz | Administrador Mancomunado | 24/05/2023 | |
Martin Bernardo Luis Aurelio | Administrador Concursal | 21/09/2010 | 24/05/2023 |
ACTOS BORME DE URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 102, S 8, H SG 4978, I/A 2 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-40
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 102, S 8, H SG 4978, I/A 2 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-40
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
Nif:B40218638
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE SEGOVIA
Número:2
Juez / Ponente:JESUS MARINA REIG
Fecha de Resolución:23/01/2023
Número Procedimiento Concursal:570/2010
Datos Registrales:
Tomo:
224
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-4978
Inscripción:
2
Fecha Inscripción24/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 102, S 8, H SG 4978, I/A 2 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-40
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
Nif:B40218638
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE SEGOVIA
Número:2
Juez / Ponente:JESUS MARINA REIG
Fecha de Resolución:23/01/2023
Número Procedimiento Concursal:570/2010
Datos Registrales:
Tomo:
224
Libro:
0
Folio:
102
Hoja:
8-4978
Inscripción:
2
Fecha Inscripción24/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 102, S 8, H SG 4978, I/A 2 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-40
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 102, S 8, H SG 4978, I/A 2 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-40
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
Nif:B40218638
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE SEGOVIA
Número:2
Juez / Ponente:JESUS MARINA REIG
Fecha de Resolución:01/09/2010
Número Procedimiento Concursal:570/2010
Datos Registrales:
Tomo:
224
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-4978
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/09/2010
Registro:Registro Mercantil de Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 100, S 8, H SG 4978, I/A A (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-40
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
Nif:B40218638
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE SEGOVIA
Número:2
Juez / Ponente:JESUS MARINA REIG
Fecha de Resolución:01/09/2010
Número Procedimiento Concursal:570/2010
Datos Registrales:
Tomo:
224
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-4978
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/09/2010
Registro:Registro Mercantil de Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 100, S 8, H SG 4978, I/A A (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-40
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:URBANIZACION EL MIRADOR DE VALVERDE SL
Nif:B40218638
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Martin Bernardo Luis Aurelio
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA DE SEGOVIA
Número:2
Juez / Ponente:JESUS MARINA REIG
Fecha de Resolución:01/09/2010
Número Procedimiento Concursal:570/2010
Datos Registrales:
Tomo:
224
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-4978
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/09/2010
Registro:Registro Mercantil de Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 100, S 8, H SG 4978, I/A A (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-40
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-161-40
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-40