URBANITAE SPV CUATRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermosilla, 8
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social URBANITAE SPV CUATRO SL
CIF B02643328
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/10/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROPTECH VENTURES SL
VINCULACIONES DE URBANITAE SPV CUATRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANITAE SPV CUATRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALEDONIAN URBANITAE CORTESIN 1 SL | Administrador Unico | 09/06/2024 | |
Lopez Granados Enrique Jose | Representante | 28/07/2021 | 09/06/2024 |
Pavia Cervera Alvaro Jose | Representante | 09/06/2024 | 09/06/2024 |
PROPTECH VENTURES SL | Socio Unico | 18/11/2020 | 09/06/2024 |
SERVUS ATL DELTA SLP | Liquidador | 09/06/2024 | 09/06/2024 |
CALEDONIAN URBANITAE CORTESIN 1 SL | Administrador Unico | 28/07/2021 | 25/10/2023 |
Pelayo De Sancho Carlos | Administrador Unico | 18/11/2020 | 28/07/2021 |
ACTOS BORME DE URBANITAE SPV CUATRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 727685, I/A 3 (09/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 727685, I/A 3 (09/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Capital Anterior: | 867.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 864.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 727685, I/A 3 (09/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 727685, I/A 3 (09/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 727685, I/A 3 (09/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital social.-. Incorporación de un nuevo artículo 18. en los estatutos sociales de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41034 , F 140, S 8, H M 727685, I/A 2 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 864.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 867.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 28.800,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41034 , F 140, S 8, H M 727685, I/A 2 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41034 , F 140, S 8, H M 727685, I/A 2 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41034 , F 140, S 8, H M 727685, I/A 2 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41034 , F 136, S 8, H M 727685, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28