URBANISMO MARE NOSTRUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alfauir, 45
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social URBANISMO MARE NOSTRUM SL
CIF B96952593
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CALVIGA SL
VINCULACIONES DE URBANISMO MARE NOSTRUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANISMO MARE NOSTRUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballester Morales Reyes | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/07/2013 | 08/03/2017 |
CALVIGA SL | Socio Unico | 08/03/2017 | 08/03/2017 |
CALVIGA SL | Consejero | 08/03/2017 | |
CALVIGA SL | Presidente | 23/12/2016 | 08/03/2017 |
CONILL SA | Consejero | 03/07/2013 | 08/03/2017 |
CONILL SA | Secretario | 23/12/2016 | 08/03/2017 |
Oller Sanz Juan Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2011 | 08/03/2017 |
PROMOCIONES EDIVAL ALICANTE SL | Consejero | 29/10/2015 | 08/03/2017 |
Puchades Carrasco Mar | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2011 | 08/03/2017 |
URBANIZADORA LA COVA SL | Liquidador Unico | 08/03/2017 | 08/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBANISMO MARE NOSTRUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 21 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 21 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 21 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 21 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-46
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 21 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 21 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 20 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-46
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 19 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 103, S 8, H V 71037, I/A 18 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-46
- Se ha designado a DOÑA MARIA TERESA PUCHADES OLMOS, con DNI número 19.829.533-Z como representante persona física de la mercantil "PROMOCIONES EDIVAL ALICANTE SOCIEDAD LIMITADA" en las funciones propias del cargo de Consejero de URBANISMO MARE NOSTRUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6589, L 3893, F 102, S 8, H V 71037, I/A 17 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-46