URBAN LAB MADRID BUSINESS CENTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Tovar, 42
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social URBAN LAB MADRID BUSINESS CENTER SL
CIF B86768967
Capital Social 1300000.0 Euros
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 27/06/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Vidal Elisa
Propietario COMPAÑIA MIPREL INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE URBAN LAB MADRID BUSINESS CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBAN LAB MADRID BUSINESS CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA MIPREL INVERSIONES SL | Socio Unico | 01/07/2014 | 28/09/2023 |
De Araujo Trigo Augusto | Apoderado | 08/02/2021 | 28/09/2023 |
Garcia Vidal Elisa | Administrador Unico | 08/02/2021 | 28/09/2023 |
De Araujo Trigo Augusto | Administrador Unico | 01/07/2014 | 08/02/2021 |
De Araujo Trigo Augusto | Consejero Delegado Solidario | 30/10/2013 | 01/07/2014 |
De Araujo Trigo Augusto | Presidente | 30/10/2013 | 01/07/2014 |
De Araujo Trigo Augusto | Consejero | 30/10/2013 | 01/07/2014 |
Escalada Miyares Carlos | Consejero Delegado Solidario | 30/10/2013 | 01/07/2014 |
Escalada Miyares Carlos | Secretario | 30/10/2013 | 01/07/2014 |
Escalada Miyares Carlos | Consejero | 30/10/2013 | 01/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBAN LAB MADRID BUSINESS CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 87, S 8, H M 566128, I/A 8 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 87, S 8, H M 566128, I/A 8 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Capital Anterior: | 620.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 680.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 109,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 87, S 8, H M 566128, I/A 7 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 86, S 8, H M 566128, I/A 6 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 86, S 8, H M 566128, I/A 5 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 86, S 8, H M 566128, I/A 5 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 85, S 8, H M 566128, I/A 4 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Capital Anterior: | 320.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 620.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 85, S 8, H M 566128, I/A 4 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 84, S 8, H M 566128, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31452 , F 84, S 8, H M 566128, I/A 3 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28