URBAN CONNECTION MEDIA TECHNOLOGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Pere, 52
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social URBAN CONNECTION MEDIA TECHNOLOGY SL
CIF B88101159
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 09/05/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE URBAN CONNECTION MEDIA TECHNOLOGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBAN CONNECTION MEDIA TECHNOLOGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OJEDA ECONOMISTES SLP | Liquidador | 31/05/2022 | 23/11/2023 |
Ojeda Vicente Jose Carlos | REPR.143 RRM | 31/05/2022 | 23/11/2023 |
BLUE VIOLET SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2020 | 31/05/2022 |
GROWTH INVESTMENTS & NEW BUSINESS SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2020 | 31/05/2022 |
Maqueira-bonet Pastrana Francisco Jose | REPR.143 RRM | 03/11/2020 | 31/05/2022 |
Tomas Perez Paladino | REPR.143 RRM | 03/11/2020 | 31/05/2022 |
BLUE VIOLET SL | Administrador Solidario | 23/08/2019 | 03/11/2020 |
GROWTH INVESTMENTS & NEW BUSINESS SL | Administrador Solidario | 23/08/2019 | 03/11/2020 |
Maqueira-bonet Pastrana Francisco Jose | REPR.143 RRM | 23/08/2019 | 03/11/2020 |
Tomas Perez Paladino | REPR.143 RRM | 23/08/2019 | 03/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBAN CONNECTION MEDIA TECHNOLOGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46047 , F 30, S 8, H B 526505, I/A 6 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46047 , F 30, S 8, H B 526505, I/A 6 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46647 , F 30, S 8, H B 526505, I/A 5 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46647 , F 30, S 8, H B 526505, I/A 5 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46647 , F 30, S 8, H B 526505, I/A 5 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46647 , F 29, S 8, H B 526505, I/A 4 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46647 , F 29, S 8, H B 526505, I/A 4 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. NOMBRAMIENTO, DURACION Y PROHIBICION DE COMPETENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46647 , F 29, S 8, H B 526505, I/A 3 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46647 , F 29, S 8, H B 526505, I/A 3 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46647 , F 29, S 8, H B 526505, I/A 3 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08