UR-ARGI SL
Municipio Tolosa
Provincia Gipuzkoa
Razón Social UR-ARGI SL
CIF B20538419
Capital Social 75125.0 Euros
Actividad Producción de energía hidroeléctrica
Teléfono 94 365 28 41
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MULANAK SL
Propietario MULANAK SL
VINCULACIONES DE UR-ARGI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UR-ARGI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULANAK SL | Administrador Unico | 04/02/2021 | 28/12/2021 |
MULANAK SL | Socio Unico | 04/02/2021 | 28/12/2021 |
Larrañaga Arregui Maria Angeles | Administrador Unico | 18/05/2017 | 04/02/2021 |
Larrañaga Arregui Maria Angeles | Administrador Solidario | 18/05/2017 | |
Muñagorri Azurmendi Jose Antonio | Administrador Solidario | 18/05/2017 |
ACTOS BORME DE UR-ARGI SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 146, S 8, H SS 10685, I/A 7 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 146, S 8, H SS 10685, I/A 6 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 146, S 8, H SS 10685, I/A 6 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA SU ADAPTACION A LA VIGENTE LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 144, S 8, H SS 10685, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Capital Anterior: | 60.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.025,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.125,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 144, S 8, H SS 10685, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 144, S 8, H SS 10685, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 144, S 8, H SS 10685, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-244-20