UP TWO INTEGRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Enginyer Playa, 28
Código Postal 08205
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UP TWO INTEGRAL SL
CIF B66746371
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 23/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UP TWO INTEGRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UP TWO INTEGRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Saus Oscar | Liquidador | 13/02/2020 | 10/02/2021 |
Fernandez Saus Oscar | Administrador Unico | 08/11/2017 | 13/02/2020 |
Fernandez Fochs Carla | Administrador Unico | 04/04/2016 | 08/11/2017 |
ACTOS BORME DE UP TWO INTEGRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 192, S 8, H B 483130, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1239/2020, AUTO FIRME DE FECHA 28/09/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 192, S 8, H B 483130, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 191, S 8, H B 483130, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 191, S 8, H B 483130, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 191, S 8, H B 483130, I/A 3 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 191, S 8, H B 483130, I/A 2 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 191, S 8, H B 483130, I/A 2 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 191, S 8, H B 483130, I/A 1 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
Dirección:CL ENGINYER PLAYA Num.28 ESC. P. PTA. (SABADELL)
Comienzo de operaciones:23/03/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE 4321: INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATISMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 191, S 8, H B 483130, I/A 1 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08