UP TO THE ROOF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ganduxer, 8
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UP TO THE ROOF SL
CIF B67501569
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 16/09/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE UP TO THE ROOF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UP TO THE ROOF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rende Bertran Isabel | Liquidador Mancomunado | 15/12/2021 | 15/12/2021 |
Rende Bertran Maria Isabel | Administrador Mancomunado | 07/11/2019 | 15/12/2021 |
Sendros Termes Clara Maria | Liquidador Mancomunado | 15/12/2021 | 15/12/2021 |
Sendros Termes Clara Maria | Administrador Mancomunado | 07/11/2019 | 15/12/2021 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 04/10/2019 | 07/11/2019 |
ACTOS BORME DE UP TO THE ROOF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 112, S 8, H B 539966, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 112, S 8, H B 539966, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 112, S 8, H B 539966, I/A 3 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
- EL COMERCIO AL POR MENOR DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERIA,CONFITERIA Y PASTELERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y SERVICIOS DE CAFETERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 112, S 8, H B 539966, I/A 2 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-08
- CL GANDUXER NUM.8-10 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 112, S 8, H B 539966, I/A 2 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 112, S 8, H B 539966, I/A 2 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 112, S 8, H B 539966, I/A 2 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 111, S 8, H B 539966, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Dirección:CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:16/09/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, INTERMEDIACION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47066 , F 111, S 8, H B 539966, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08