UNO SERVICIOS Y SOPORTES TURISTICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Raimundo Fernandez Villaverde, 61
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNO SERVICIOS Y SOPORTES TURISTICOS SL
CIF B87931945
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/10/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De La Cruz Lopez Osornio Miguel Angel
VINCULACIONES DE UNO SERVICIOS Y SOPORTES TURISTICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNO SERVICIOS Y SOPORTES TURISTICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Cruz Lopez Osornio Miguel Angel | Presidente | 13/11/2019 | 29/01/2020 |
De La Cruz Lopez Osornio Miguel Angel | Consejero | 13/11/2019 | 29/01/2020 |
De La Cruz Morante Miguel Angel | Consejero | 13/11/2019 | 29/01/2020 |
De La Cruz Morante Miguel Angel | Apoderado | 01/06/2018 | 29/01/2020 |
Martinez Saiz Juan Manuel | Secretario | 13/11/2019 | 29/01/2020 |
Martinez Saiz Juan Manuel | Consejero | 13/11/2019 | 29/01/2020 |
De La Cruz Lopez Osornio Miguel Angel | Administrador Unico | 11/10/2017 | 13/11/2019 |
ACTOS BORME DE UNO SERVICIOS Y SOPORTES TURISTICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36434 , F 184, S 8, H M 654598, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36434 , F 184, S 8, H M 654598, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36434 , F 183, S 8, H M 654598, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36434 , F 183, S 8, H M 654598, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36434 , F 183, S 8, H M 654598, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36434 , F 183, S 8, H M 654598, I/A 2 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36434 , F 181, S 8, H M 654598, I/A 1 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Dirección:C/ RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE 61 5º (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/10/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de toda clase de servicios turísticos, de ocio y entretenimiento. La hostelería y la restauración. La intermediación en servicios de asesoramiento, gestión y asistencia prestados a empresas. La elaboración de estudios y prospecciones de mercado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36434 , F 181, S 8, H M 654598, I/A 1 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28