UNO MAS UNO EDITORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azcona, 46
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNO MAS UNO EDITORES SL
CIF B85997955
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Edición de libros
Fecha de Constitución 09/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UNO MAS UNO EDITORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNO MAS UNO EDITORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De Cordoba Aznar Veronica | Administrador Unico | 19/08/2019 | 11/01/2022 |
Fernandez De Cordoba Aznar Veronica | Liquidador | 11/01/2022 | 11/01/2022 |
Bello Rodriguez Monica | Administrador Unico | 11/02/2019 | 19/08/2019 |
Vicente Pareja Israel | Administrador Unico | 19/12/2014 | 11/02/2019 |
Sanchez Magro Gomez De Segura Iñaki | Administrador Unico | 19/05/2014 | 19/12/2014 |
Villar Llorente Rosa | Administrador Unico | 29/10/2013 | 19/05/2014 |
Arranz Alonso Jose | Socio Unico | 11/11/2011 | 29/10/2013 |
Arranz Alonso Jose | Administrador Unico | 11/11/2011 | 29/10/2013 |
Davila Cano Lorenzo | Administrador Unico | 27/09/2010 | 11/11/2011 |
ACTOS BORME DE UNO MAS UNO EDITORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 24, S 8, H M 506383, I/A 8 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 24, S 8, H M 506383, I/A 8 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 24, S 8, H M 506383, I/A 8 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 24, S 8, H M 506383, I/A 8 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 24, S 8, H M 506383, I/A 7 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 24, S 8, H M 506383, I/A 7 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 24, S 8, H M 506383, I/A 6 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 24, S 8, H M 506383, I/A 6 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 23, S 8, H M 506383, I/A 5 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28106 , F 23, S 8, H M 506383, I/A 5 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28