UNMEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Vicenç, 6
Código Postal 08290
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNMEGA SL
CIF B65319089
Capital Social 80200.0 Euros
Fecha de Constitución 14/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UNMEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNMEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beristain Cuerda Maria Aranzazu | Apoderado | 31/05/2010 | 13/04/2016 |
Gabarain Astorqui Telmo Roman | Liquidador | 13/04/2016 | 13/04/2016 |
Gabarain Astorqui Telmo Roman | Administrador Unico | 27/02/2013 | 13/04/2016 |
Gabarain Astorqui Telmo Roman | Apoderado | 31/05/2010 | 13/04/2016 |
Gabarain Beristain Elvira | Apoderado | 31/05/2010 | 13/04/2016 |
Javier Mena | Apoderado | 31/05/2010 | 13/04/2016 |
Javier Mena | Administrador Unico | 31/05/2010 | 27/02/2013 |
Gabarain Astorqui Telmo Roman | Administrador Unico | 21/05/2010 | 31/05/2010 |
ACTOS BORME DE UNMEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 89, S 8, H B 395515, I/A 7 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 89, S 8, H B 395515, I/A 7 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 89, S 8, H B 395515, I/A 7 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 80.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 301,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 88, S 8, H B 395515, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON TELMO ROMAN GABARAIN ASTORQUI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 88, S 8, H B 395515, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 88, S 8, H B 395515, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 88, S 8, H B 395515, I/A 5 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 87, S 8, H B 395515, I/A 4 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 87, S 8, H B 395515, I/A 3 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08