UNIVERSITAS SERGIO ARBOLEDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan XXIII, 7
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIVERSITAS SERGIO ARBOLEDA SL
CIF B86839552
Capital Social 130600.0 Euros
Actividad Educación universitaria
Fecha de Constitución 14/10/2013
Nombres Anteriores
- UNIVERSITAS ARBOLEDA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Universidad Sergio Arboleda
VINCULACIONES DE UNIVERSITAS SERGIO ARBOLEDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIVERSITAS SERGIO ARBOLEDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Coso Emiliano | Liquidador Solidario | 26/04/2021 | 26/04/2021 |
Garcia Coso Emiliano | Apoderado | 20/02/2019 | 26/04/2021 |
Gimenez Cayuela Antonio | Apoderado | 30/10/2013 | 26/04/2021 |
Gimenez Cayuela Antonio | Apoderado | 28/10/2013 | 26/04/2021 |
Gimenez Vazquez Francisco Javier | Apoderado | 26/02/2018 | 26/04/2021 |
Noguera Calderon Rodrigo Francisco Manuel | Liquidador Solidario | 26/04/2021 | 26/04/2021 |
Noguera Calderon Rodrigo Francisco Manuel | Administrador Unico | 28/10/2013 | 26/04/2021 |
Universidad Sergio Arboleda | Socio Unico | 28/10/2013 | 26/04/2021 |
Jimenez Castro Antonio | Apoderado | 30/10/2013 | 10/10/2018 |
ACTOS BORME DE UNIVERSITAS SERGIO ARBOLEDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 222, S 8, H M 568298, I/A 9 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 222, S 8, H M 568298, I/A 9 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 222, S 8, H M 568298, I/A 9 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 30º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 222, S 8, H M 568298, I/A 9 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 222, S 8, H M 568298, I/A 9 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 222, S 8, H M 568298, I/A 9 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 221, S 8, H M 568298, I/A 8 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 221, S 8, H M 568298, I/A 7 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 127.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 130.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.253,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 151, S 8, H M 568298, I/A 6 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31581 , F 150, S 8, H M 568298, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28