UNIVERSAL MINDSET SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL LA VEGA Y LLANOS DEL GUADALQUIVIR
Código Postal 23620
Municipio Mengíbar
Provincia Jaén
Razón Social UNIVERSAL MINDSET SL
CIF B93667905
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/02/2019
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cano Jimenez Antonio Luis
Propietario ACEITES NATURALES DEL SUR SL
VINCULACIONES DE UNIVERSAL MINDSET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIVERSAL MINDSET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEITES NATURALES DEL SUR SL | Socio Unico | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
Cano Jimenez Antonio Luis | Consejero | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
Cano Jimenez Antonio Luis | Presidente | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
Cano Jimenez Antonio Luis | Consejero Delegado Solidario | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
Fernandez Gonzalez Serafin | Consejero | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
Gonzalez Corral Francisco Jose | Consejero | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
Muñoz Galvez Miguel | Consejero | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
Solas Almagro Daniel Tomas | Consejero Delegado Solidario | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
Solas Almagro Daniel Tomas | Consejero | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
Solas Almagro Daniel Tomas | Secretario | 16/11/2022 | 13/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNIVERSAL MINDSET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 38, S 8, H J 24764, I/A 7 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-23
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 38, S 8, H J 24764, I/A 7 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-23
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 38, S 8, H J 24764, I/A 6 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-23
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 37, S 8, H J 24764, I/A 5 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-23
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 37, S 8, H J 24764, I/A 5 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 37, S 8, H J 24764, I/A 5 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-23
- 1.- La importación y exportación de productos agrarios, alimenticios, materias primas agrarias y bebidas así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y al por menor, la elaboración y manipulado de dichos productos. Producción, transformación, y comercialización de productos agr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 37, S 8, H J 24764, I/A 4 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-23
- POLIG INDUSTRIAL LA VEGA Y LLANOS DEL GUADALQUIVIR (MENGIBAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 36, S 8, H J 24764, I/A 3 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-23
- C/ ANTONIO MUÑOZ MOLINA 2 1º C (JAEN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 655 , F 36, S 8, H J 24764, I/A 2 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-23
- Actividades propias de la industria del aceite de oliva y sus derivados. Se excluyen del objeto social aquellas actividades que, mediante legislación específica, son atribuidas con carácter exclusivo a personas o entidades concretas o que necesiten cumplir requisitos que la sociedad no cumpla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5811, L 4718, F 153, S 8, H MA149304, I/A 5 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-29