UNIVERSAL INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y ELECTROMECANICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Moscatel, 14
Código Postal 41840
Municipio Pilas
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIVERSAL INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y ELECTROMECANICA SL
CIF B91842245
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/10/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE UNIVERSAL INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y ELECTROMECANICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIVERSAL INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y ELECTROMECANICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Irizo Rodriguez Manuel Luis | Administrador Mancomunado | 23/11/2009 | 23/11/2015 |
Irizo Rodriguez Manuel Luis | Liquidador Mancomunado | 23/11/2015 | 23/11/2015 |
Pancho Espinar Antonio | Administrador Mancomunado | 23/11/2009 | 23/11/2015 |
Pancho Espinar Antonio | Liquidador Mancomunado | 23/11/2015 | 23/11/2015 |
ACTOS BORME DE UNIVERSAL INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y ELECTROMECANICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 151, S 8, H SE 84415, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 151, S 8, H SE 84415, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 151, S 8, H SE 84415, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-41
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 151, S 8, H SE 84415, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-41
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 151, S 8, H SE 84415, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 150, S 8, H SE 84415, I/A 1 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-41
Dirección:C/ MOSCATEL 14 - POLIGONO INDUSTRIAL LAS BADERAS (PILAS)
Comienzo de operaciones:23/10/09
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la Sociedad: 1.- La actividad de mecanizados industriales, la fabricación de piezas del sector petrolífero aeronáutico, de automoción, para vehículos de la defensa militar, reparación de maquinaria engeneral y fabricación y reparación de piezas de maquinaria agrícola. La p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 150, S 8, H SE 84415, I/A 1 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-41