UNIVERSAL EXPORT BOAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Nogal, 28
Código Postal 28350
Municipio Ciempozuelos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIVERSAL EXPORT BOAT SL
CIF B87184255
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 08/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nacimiento Garcia Fernando
VINCULACIONES DE UNIVERSAL EXPORT BOAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIVERSAL EXPORT BOAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nacimiento Garcia Fernando | Socio Unico | 11/09/2015 | 20/02/2017 |
Nacimiento Garcia Fernando | Administrador Unico | 11/09/2015 | 20/02/2017 |
Nacimiento Garcia Fernando | Liquidador | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
Alguacil Sendra Maria Belen | Administrador Unico | 06/02/2015 | 11/09/2015 |
ACTOS BORME DE UNIVERSAL EXPORT BOAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 3 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 3 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 3 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 3 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
- C/ NOGAL , Nº 28 (CIEMPOZUELOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 65, S 8, H M 596259, I/A 2 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 61, S 8, H M 596259, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28