UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Tenerife, 2
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SA
CIF A98702707
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Avicultura
Fecha de Constitución 14/01/2015
Página Web www.universaldenegocioseinversiones.es
Nombres Anteriores
- UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor Villanueva Riu Eustasio
VINCULACIONES DE UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cutillas Cordon Carlos Javier | Administrador Mancomunado | 23/05/2022 | 02/02/2024 |
Cutillas Cordon Carlos Javier | Liquidador Mancomunado | 02/02/2024 | 02/02/2024 |
Cutillas Mapelli Marta | Apoderado | 05/10/2015 | 02/02/2024 |
Ezquerra Cutillas Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 23/05/2022 | 02/02/2024 |
Ortega Padrones Santos | Apoderado | 05/10/2015 | 02/02/2024 |
Ortega Padrones Santos | Apoderado Mancomunado | 23/05/2022 | 02/02/2024 |
Ruiz Hernandez Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 23/05/2022 | 02/02/2024 |
Ruiz Hernandez Miguel Angel | Liquidador Mancomunado | 02/02/2024 | 02/02/2024 |
Villanueva Riu Eustasio | Auditor | 22/06/2021 | 02/02/2024 |
Del Val Murga Elias | Secretario | 21/08/2015 | 23/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 221, S 8, H M 600823, I/A 15 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 221, S 8, H M 600823, I/A 15 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 221, S 8, H M 600823, I/A 15 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 221, S 8, H M 600823, I/A 15 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 219, S 8, H M 600823, I/A 14 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 219, S 8, H M 600823, I/A 13 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 219, S 8, H M 600823, I/A 13 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 219, S 8, H M 600823, I/A 13 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Capital Anterior: | 3.750.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.690.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 218, S 8, H M 600823, I/A 12 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Capital Anterior: | 7.500.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.750.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.750.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 217, S 8, H M 600823, I/A 11 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28