UNIVEL INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIVEL INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UNIVEL INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIVEL INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 15/06/2015 | 18/07/2018 |
Parente Dueña Antonio | Liquidador | 05/01/2018 | 18/07/2018 |
Parente Dueñas Antonio | Consejero Delegado | 17/07/2014 | 18/07/2018 |
Parente Dueñas Antonio | Consejero | 17/07/2014 | 18/07/2018 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 05/01/2018 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 30/04/2015 | 05/01/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/06/2015 | 05/01/2018 |
Garcia Anton Jose Maria | Presidente | 17/07/2014 | 05/01/2018 |
Garcia Anton Jose Maria | Consejero | 17/07/2014 | 05/01/2018 |
Parente Dueña Antonio | Consejero | 05/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNIVEL INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 3, S 8, H M 238417, I/A 24 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
- Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dando de baja a la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas con fecha 6 de noviembre de 2017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 3, S 8, H M 238417, I/A 23 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 2, S 8, H M 238417, I/A 22 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
- Se revoca a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., (IBERCLEAR), como entidad encargada del registro contable y a "CAIXABANK SA", como Entidad encargada de la Ilevanza del libro-registro de las acciones de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 2, S 8, H M 238417, I/A 22 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 2, S 8, H M 238417, I/A 22 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 2, S 8, H M 238417, I/A 22 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 2, S 8, H M 238417, I/A 22 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 1, S 8, H M 238417, I/A 21 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 1, S 8, H M 238417, I/A 20 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 1, S 8, H M 238417, I/A 19 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28