UNITED LABORATORIES DIAGNOSTICA MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 23
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social UNITED LABORATORIES DIAGNOSTICA MADRID SL
CIF B81516072
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Clausen Karl Erik
VINCULACIONES DE UNITED LABORATORIES DIAGNOSTICA MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNITED LABORATORIES DIAGNOSTICA MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clausen Karl Erik | Presidente | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Clausen Karl Erik | Consejero Delegado Mancomunado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Clausen Karl Erik | Consejero | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Clausen Karl Erik | Apoderado Mancomunado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Consejero | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Apoderado Mancomunado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Consejero | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Apoderado Mancomunado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNITED LABORATORIES DIAGNOSTICA MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 49, S 8, H M 181566, I/A 13 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 49, S 8, H M 181566, I/A 13 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 48, S 8, H M 181566, I/A 12 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 47, S 8, H M 181566, I/A 11 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 47, S 8, H M 181566, I/A 11 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 47, S 8, H M 181566, I/A 11 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 47, S 8, H M 181566, I/A 10 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 47, S 8, H M 181566, I/A 9 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 47, S 8, H M 181566, I/A 9 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 47, S 8, H M 181566, I/A 8 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28