UNITED AIR LINES INC - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leganitos, 47
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNITED AIR LINES INC
VINCULACIONES DE UNITED AIR LINES INC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNITED AIR LINES INC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pantin Rivero Sergio | R.L.C.Perma. | 25/06/2012 | 14/05/2013 |
Pantin Rivero Sergio | Apoderado | 24/04/2012 | 14/05/2013 |
Fuchs Marcel | Apoderado | 19/05/2010 | 25/06/2012 |
Gomez Serrano Carlos | Director General | 25/06/2012 | |
Gomez Serrano Carlos | Apoderado | 25/06/2012 | |
Paschkes Christian Alexander | Apoderado | 25/06/2012 | |
Paukner Gerd Peter | Apoderado | 25/06/2012 | |
Paukner Gord P | Apoderado | 25/06/2012 |
ACTOS BORME DE UNITED AIR LINES INC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 111, S 8, H M 22503, I/A 9 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 111, S 8, H M 22503, I/A 9 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
- POR ACUERDO DE FUSION ENTRE LA ENTIDAD ABSORBENTE "CONTINENTAL AIRLINES INC." Y LA ABSORBIDA "UNITED AIRLINES INC.", SECIERRA LA SUCURSAL ESPAÑOLA DE LA SEGUNDA POR EXTINCION DE LA ABSORBIDA ATRIBUYENDOSE TODO SU PATRIMONIO A "CONTINENTALAIRLINES INC. SUCURSAL EN ESPAÑA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 111, S 8, H M 22503, I/A 9 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 111, S 8, H M 22503, I/A 9 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 111, S 8, H M 22503, I/A 9 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
- C/ LEGANITOS 47 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 110, S 8, H M 22503, I/A 8 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 110, S 8, H M 22503, I/A 8 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 110, S 8, H M 22503, I/A 8 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 110, S 8, H M 22503, I/A 8 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 109, S 8, H M 22503, I/A 7 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28