UNITARIA GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 216
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social UNITARIA GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS SA
CIF A80517592
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UNITARIA GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNITARIA GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIDA GRUPO INMOBILIARIO SL | Liquidador | 07/09/2017 | 20/12/2018 |
Santamaria Belda Gonzalo | Representante | 07/09/2017 | 20/12/2018 |
Irastorza Ruigomez Luis | Administrador Unico | 04/10/2010 | 07/09/2017 |
Martinez Montero David | Apoderado | 20/11/2013 | 22/07/2015 |
Sanchez Perez Ines Maria | Apoderado | 15/10/2013 | 21/07/2015 |
ACTOS BORME DE UNITARIA GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 184, S 8, H M 101360, I/A 19 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 184, S 8, H M 101360, I/A 19 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 183, S 8, H M 101360, I/A 18 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 183, S 8, H M 101360, I/A 18 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 183, S 8, H M 101360, I/A 18 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 183, S 8, H M 101360, I/A 17 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 183, S 8, H M 101360, I/A 16 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 181, S 8, H M 101360, I/A 15 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 181, S 8, H M 101360, I/A 14 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-28