UNISELL FLOW CONTROL SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL ELKARTEGI, MODULO 26
Código Postal 48810
Municipio Alonsotegi
Provincia Bizkaia
Razón Social UNISELL FLOW CONTROL SL
CIF B95637120
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Fecha de Constitución 14/01/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE UNISELL FLOW CONTROL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNISELL FLOW CONTROL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibarra Urbieta Felix | Liquidador | 28/05/2024 | 28/05/2024 |
Ibarra Urbieta Felix | Administrador Solidario | 21/04/2023 | 28/05/2024 |
Jorbrink Henrik Sellman | Consejero | 14/11/2017 | 28/05/2024 |
Jorbrink Henrrik Sellmann | Consejero | 07/02/2011 | 28/05/2024 |
Munguia Hernandez Esteban | Administrador Solidario | 21/04/2023 | 28/05/2024 |
Ibarra Urbieta Felix | Presidente | 07/02/2011 | 06/02/2023 |
Ibarra Urbieta Felix | Consejero Delegado Solidario | 25/02/2011 | 06/02/2023 |
Ibarra Urbieta Felix | Consejero | 07/02/2011 | 06/02/2023 |
Sellman Jorbrink Henrik | Consejero | 06/02/2023 | |
Unanue Beristain Jose Maria | Secretario | 07/02/2011 | 06/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNISELL FLOW CONTROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 57931, I/A 7 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 57931, I/A 7 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 57931, I/A 7 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 57931, I/A 7 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 73, S 8, H BI 57931, I/A 5 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 73, S 8, H BI 57931, I/A 5 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 73, S 8, H BI 57931, I/A 4 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-48
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 73, S 8, H BI 57931, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 73, S 8, H BI 57931, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 71, S 8, H BI 57931, I/A 1 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-48