UNIOPTICOS 2000 SA - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social UNIOPTICOS 2000 SA
CIF A95062915
Capital Social 788527.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Diaz Elustondo Joseba Imanol
VINCULACIONES DE UNIOPTICOS 2000 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIOPTICOS 2000 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Elustondo Joseba Imanol | Auditor | 01/06/2016 | 03/03/2020 |
Martinez Buruaga Susana | Administrador Concursal | 22/02/2018 | 03/03/2020 |
Cerrajeria Arza Antonio | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
Gorrochategui Salaberria Joseba | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
Martinez De Lizarduy Manzanos Francisco | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
Villaverde Rosende Julio | Presidente | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
Villaverde Rosende Julio | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
Villaverde Rosende Julio | Consejero Delegado | 29/03/2016 | 22/05/2018 |
Zabalo Jurado Eneko | Secretario | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
Zabalo Jurado Eneko | Consejero | 16/02/2016 | 22/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNIOPTICOS 2000 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 206, S 8, H BI 27351, I/A 15 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNIOPTICOS 2000 SA
Nif:A95062915
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Martinez Buruaga Susana
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:BOIX SAMPREDRO, PAULA
Fecha de Resolución:17/10/2017
Número Procedimiento Concursal:583/2017
Datos Registrales:
Tomo:
3881
Libro:
0
Folio:
206
Hoja:
8-27351
Inscripción:
15
Fecha Inscripción03/03/2020
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 206, S 8, H BI 27351, I/A 15 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNIOPTICOS 2000 SA
Nif:A95062915
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:21/02/2020
Número Procedimiento Concursal:583/2017
Datos Registrales:
Tomo:
3881
Libro:
0
Folio:
206
Hoja:
8-27351
Inscripción:
15
Fecha Inscripción03/03/2020
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 206, S 8, H BI 27351, I/A 15 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-48
- Aceptada la renuncia presentada por DON FRANCISCO MARTINEZ DE LIZARDUY MANZANOS a su cargo de miembro del Consejo de Administración con fecha 21 de Julio de 2.016.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 6, S 8, H BI 27351, I/A 14 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-48
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 205, S 8, H BI 27351, I/A 13 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNIOPTICOS 2000 SA
Nif:A95062915
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:11/05/2018
Número Procedimiento Concursal:583/2017
Datos Registrales:
Tomo:
3881
Libro:
0
Folio:
205
Hoja:
8-27351
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 205, S 8, H BI 27351, I/A 13 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 205, S 8, H BI 27351, I/A 13 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNIOPTICOS 2000 SA
Nif:A95062915
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:BOIX SAMPREDRO, PAULA
Fecha de Resolución:17/10/2017
Número Procedimiento Concursal:583/2017
Datos Registrales:
Tomo:
3881
Libro:
0
Folio:
205
Hoja:
8-27351
Inscripción:
12
Fecha Inscripción22/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 205, S 8, H BI 27351, I/A 12 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNIOPTICOS 2000 SA
Nif:A95062915
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Martinez Buruaga Susana
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:BOIX SAMPREDRO, PAULA
Fecha de Resolución:17/10/2017
Número Procedimiento Concursal:583/2017
Datos Registrales:
Tomo:
3881
Libro:
0
Folio:
205
Hoja:
8-27351
Inscripción:
12
Fecha Inscripción22/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 205, S 8, H BI 27351, I/A 12 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNIOPTICOS 2000 SA
Nif:A95062915
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:BOIX SAMPREDRO, PAULA
Parte Dispositiva:
Las facultades de administración y disposición de patrimonio quedan intervenidas por la administración concursal
Fecha de Resolución:17/10/2017
Número Procedimiento Concursal:583/2017
Datos Registrales:
Tomo:
3881
Libro:
0
Folio:
205
Hoja:
8-27351
Inscripción:
12
Fecha Inscripción22/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 205, S 8, H BI 27351, I/A 12 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48