UNION OF FLAVORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA CORTES VALENCIANAS 16 D - SANTA BARBARA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social UNION OF FLAVORS SL
CIF B72433683
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 18/08/2022
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UNION OF FLAVORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION OF FLAVORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Macias Gonzalez Jose Manuel | Administrador Unico | 16/02/2023 | 15/01/2024 |
Macias Gonzalez Jose Manuel | Liquidador Unico | 15/01/2024 | 15/01/2024 |
Macias Gonzalez Jose Manuel | Socio Unico | 16/02/2023 | 06/03/2023 |
Lopez Magraner Sergio | Administrador Mancomunado | 31/08/2022 | 16/02/2023 |
Macias Gonzalez Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 31/08/2022 | 16/02/2023 |
ACTOS BORME DE UNION OF FLAVORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 4 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 3 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 3 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 3 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 168, S 8, H V 206172, I/A 2 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-46