UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Luis, 77
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION SL
CIF B82025149
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Página Web www.ufinet.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gimeno Gimenez Francisco Javier
Propietario LYNTIA NETWORKS SA
VINCULACIONES DE UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Carlos Javier | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
Barcas Lewkowicz Hila | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
Basolas Tena Antonio | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
Berenguer Marsal Enrique | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
Borotau Sanmiquel Francisco Javier | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
De Tomas Alonso Jose Antonio | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
Diaz De Teran Lopez Maria | Apoderado | 11/05/2009 | 05/11/2010 |
Egea Krauel Jose Maria | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
Felices Olmeda Jose Luis | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
Felip Font Joan | Apoderado | 26/08/2009 | 05/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27476 , F 78, S 8, H M 210611, I/A 47 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27476 , F 78, S 8, H M 210611, I/A 47 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
- ABSORBENTE "DESARROLLO DEL CABLE, SA" , DOMICILIADA EN BARCELONA, PLAZA DEL GAS, 1, INSCRITA AL TOMO 40948, FOLIO 212, HOJA B-183413 Y ABSORBIDA "UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION, SL", DOMICILIADA EN MADRID, AVDA. DE SAN LUIS, 77, INSCRITA AL TOMO 13044, FOLIO 186, HOJA M-210611
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13044 , F 186, S 8, H M 210611, I/A 1-M (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13044 , F 207, S 8, H M 210611, I/A 46 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13044 , F 207, S 8, H M 210611, I/A 45 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13044 , F 207, S 8, H M 210611, I/A 44 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13044 , F 207, S 8, H M 210611, I/A 44 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13044 , F 206, S 8, H M 210611, I/A 43 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13044 , F 206, S 8, H M 210611, I/A 43 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28