UNION FABRIL EXPORTADORA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social UNION FABRIL EXPORTADORA SL
CIF B02007904
Nombres Anteriores
- UNION FABRIL EXPORTADORA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carreño Fernandez Francisco
VINCULACIONES DE UNION FABRIL EXPORTADORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION FABRIL EXPORTADORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreño Fernandez Federico | Secretario | 04/01/2018 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Federico | Consejero | 04/01/2018 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Francisco | Presidente | 04/01/2018 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Francisco | Consejero | 04/01/2018 | 30/09/2020 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Consejero | 04/01/2018 | 30/09/2020 |
Fernandez Marin Regalada | Administrador Unico | 17/03/2009 | 04/01/2018 |
Carreño Martinez Francisco | Administrador Unico | 17/03/2009 |
ACTOS BORME DE UNION FABRIL EXPORTADORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 68, S 8, H M 280174, I/A 9 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
- CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE ESTA SOCIEDAD AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DENOMINADA "UNION FRANCAMAR SL" DOMICILIADA EN MURCIA, HOJA MU-47463
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 68, S 8, H M 280174, I/A 9 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM AL SER ABSORBIDA POR UNION FRANCAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 67, S 8, H M 280174, I/A 8-M (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Empresa: UNION FABRIL EXPORTADORA SA
- Denominación y forma adoptada: UNION FABRIL EXPORTADORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 64, S 8, H M 280174, I/A 8 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: UNION FABRIL EXPORTADORA SA
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 62, S 8, H M 280174, I/A 7 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Empresa: UNION FABRIL EXPORTADORA SA
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 4º, 7º, 8º, 9º, 10º Y 11º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 62, S 8, H M 280174, I/A 7 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Empresa: UNION FABRIL EXPORTADORA SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 62, S 8, H M 280174, I/A 7 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Empresa: UNION FABRIL EXPORTADORA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 62, S 8, H M 280174, I/A 7 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Empresa: UNION FABRIL EXPORTADORA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16465 , F 61, S 8, H M 280174, I/A 6 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: UNION FABRIL EXPORTADORA SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28