UNION DISMOBEL SL - EXTINGUIDA
Razón Social UNION DISMOBEL SL
CIF B36246163
Capital Social 3480.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Auditor AFIRMA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE UNION DISMOBEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION DISMOBEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFIRMA AUDITORES SL | Auditor | 02/04/2009 | 03/04/2023 |
Fernandez Vazquez Andres | Apoderado | 03/04/2023 | |
Gonzalez Lopez Pablo | Administrador Unico | 06/04/2021 | 03/04/2023 |
Gonzalez Lopez Pablo | Liquidador | 03/04/2023 | 03/04/2023 |
Comesaña Abalde Carlos | Liquidador Solidario | 24/02/2011 | 06/04/2021 |
Gonzalez Lopez Pablo | Liquidador Solidario | 24/02/2011 | 06/04/2021 |
Comesaña Abalde Carlos | Administrador Mancomunado | 24/02/2011 | |
Gonzalez Lopez Pablo | Administrador Mancomunado | 24/02/2011 | |
Ameneiro Rodriguez Rafael | Auditor | 02/04/2009 | |
CASTLE SPAIN AUDITORES SL | Auditor Suplente | 02/04/2009 |
ACTOS BORME DE UNION DISMOBEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 177, S 8, H PO 15377, I/A 10 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 177, S 8, H PO 15377, I/A 10 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 177, S 8, H PO 15377, I/A 10 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 177, S 8, H PO 15377, I/A 10 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 177, S 8, H PO 15377, I/A 10 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 176, S 8, H PO 15377, I/A 9 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-36
Capital Anterior: | 116.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 112.520,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.480,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 176, S 8, H PO 15377, I/A 9 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-36
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 86.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 116.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 286,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 176, S 8, H PO 15377, I/A 9 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 176, S 8, H PO 15377, I/A 9 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681, L 1681, F 176, S 8, H PO 15377, I/A 9 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-36