UNION DESARROLLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 534
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNION DESARROLLOS SL
CIF B82550757
Capital Social 2741235.5 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE UNION DESARROLLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION DESARROLLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marcus Donaldson | Liquidador | 19/08/2010 | 30/12/2011 |
Dunstan Christopher Forbes Curtis | Presidente | 19/08/2010 | |
Dunstan Christopher Forbes Curtis | Consejero | 19/08/2010 | |
Dunstan Christopher Forbes Curtis | Consejero Delegado | 19/08/2010 | |
Marcus Donaldson | Secretario | 19/08/2010 | |
Marcus Donaldson | Consejero | 19/08/2010 | |
Noel George Herbert Manns | Vicepresidente | 19/08/2010 | |
Noel George Herbert Manns | Consejero | 19/08/2010 | |
Paul Darlington Cable | Consejero | 19/08/2010 | |
Ballve Reyes Pau | Administrador Concursal | 28/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNION DESARROLLOS SL
- Otras modificaciones estatutarias: ART.29:MODIFICACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41578 , F 104, S 8, H B 217397, I/A 25 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41578 , F 104, S 8, H B 217397, I/A 26 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 622/2007, AUTO FIRME DE FECHA 16/11/2009, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41578 , F 104, S 8, H B 217397, I/A 24 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 160, S 8, H B 217397, I/A 23 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.1:COMO CONSECUENCIA DE AÑADIR A LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD LA EXPRESION "EN LIQUIDACION".- ARTS.29 Y 30:REGULACION CARGO DE LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 160, S 8, H B 217397, I/A 23 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 160, S 8, H B 217397, I/A 23 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 160, S 8, H B 217397, I/A 23 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 622/2007, AUTO FIRME DE 16 OCTUBRE 2008, CONCLUSIONFASE COMUN,APERTURA FASE CONVENIO.SENTENCIA FIRME DE 20 FEBRERO 2009,APROBACION CONVENIO RECAIDO EN DICHO PROCEDIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 153, S 8, H B 217397, I/A 21 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40072 , F 153, S 8, H B 217397, I/A 21 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-08