UNION CANARIA DE NEGOCIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rafael Cabrera, 14
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social UNION CANARIA DE NEGOCIOS SL
CIF B35458348
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UNION CANARIA DE NEGOCIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION CANARIA DE NEGOCIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alsina Catala Juan | Consejero Delegado Solidario | 27/07/2016 | 27/07/2022 |
Alsina Gallego Joan | Consejero | 27/07/2016 | 27/07/2022 |
Alsina Gallego Joan | Consejero Delegado Solidario | 27/07/2016 | 27/07/2022 |
Alsina Mora Borja Miguel | Consejero | 14/11/2016 | 27/07/2022 |
Alsina Mora Borja Miguel | Consejero Delegado Solidario | 14/11/2016 | 27/07/2022 |
Gallego Iniesta Maria Del Carmen | Consejero Delegado Solidario | 27/07/2016 | 27/07/2022 |
Jimenez Mendez Manuel Eduardo | Consejero | 15/01/2013 | 27/07/2016 |
Manzano Alonso Jose Luis | Consejero | 15/01/2013 |
ACTOS BORME DE UNION CANARIA DE NEGOCIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 148, S 8, H GC 16633, I/A 8 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 148, S 8, H GC 16633, I/A 8 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-35
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 148, S 8, H GC 16633, I/A 7 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 148, S 8, H GC 16633, I/A 7 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 148, S 8, H GC 16633, I/A 6 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 148, S 8, H GC 16633, I/A 6 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 147, S 8, H GC 16633, I/A 5 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 147, S 8, H GC 16633, I/A 5 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-35