UPFIELD SPAIN SL
Dirección social Cl Balmes, 268
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UPFIELD SPAIN SL
CIF B66502253
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Fecha de Constitución 24/03/2015
Nombres Anteriores
- GARDENDALE SL
- UNILEVER BCS SPAIN SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE UPFIELD SPAIN SL
VINCULACIONES DE UPFIELD SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UPFIELD SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hermana Aparicio Miguel Angel | Apoderado Solidario | 13/08/2024 | |
Soler Carbonell Blanca | Apoderado Solidario | 13/08/2024 | |
Tormos Torrella Maria | Apoderado Solidario | 13/08/2024 | |
Gokhan Katlan | Administrador Mancomunado | 22/03/2024 | |
Hermana Aparacio Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 22/03/2024 | |
Malte Friedrich Hoffmann | Administrador Mancomunado | 22/03/2024 | |
Fabregas Torrens Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2023 | |
Hermana Aparicio Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2023 | |
Kirsty Jane Hagg | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2023 | |
Luis Antonio Fialho Da Fonseca | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UPFIELD SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 465834, I/A 38 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 15.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 216, S 8, H B 465834, I/A 37 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 216, S 8, H B 465834, I/A 37 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 216, S 8, H B 465834, I/A 37 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 216, S 8, H B 465834, I/A 36 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 216, S 8, H B 465834, I/A 36 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47212 , F 79, S 8, H B 465834, I/A 35 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47212 , F 78, S 8, H B 465834, I/A 34 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47212 , F 78, S 8, H B 465834, I/A 33 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
- En el BORME no.145/2022 y con referencia 353245 SE OMITIO LA REVOCACION DEL APODERADO DON JORDI BERENGUER VALL LLOBERA NOMBRADO EN LA INSCRIPCION 23
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47212 , F 75, S 8, H B 465834, I/A 31 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-08