UNILABS AMERICA LATINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Esplandiu, 15
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNILABS AMERICA LATINA SL
CIF B85935955
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2010
Nombres Anteriores
- VOLIO INVERSIONES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario UNILABS DESARROLLOS SA
VINCULACIONES DE UNILABS AMERICA LATINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNILABS AMERICA LATINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clausen Karl Erik | Presidente | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
Clausen Karl Erik | Consejero Delegado Mancomunado | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
Clausen Karl Erik | Consejero | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
Clausen Karl Erik | Apoderado | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
Cuartero Junquera Alejandro | Liquidador Mancomunado | 03/02/2016 | 03/02/2016 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Consejero | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Apoderado | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Consejero | 26/01/2015 | 03/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNILABS AMERICA LATINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 140, S 8, H M 497740, I/A 11 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 140, S 8, H M 497740, I/A 11 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 140, S 8, H M 497740, I/A 11 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 140, S 8, H M 497740, I/A 11 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 139, S 8, H M 497740, I/A 10 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 138, S 8, H M 497740, I/A 9 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 138, S 8, H M 497740, I/A 9 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 138, S 8, H M 497740, I/A 9 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 138, S 8, H M 497740, I/A 8 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27621 , F 138, S 8, H M 497740, I/A 7 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28