UNIGESA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Manresa, 8
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIGESA CONSULTORES SL
CIF B65341042
Capital Social 6725.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 12/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UNIGESA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIGESA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bandeira Machuca Jose Miguel | Administrador Unico | 17/02/2021 | 03/04/2023 |
Forner Beltran Olga | Administrador Concursal | 03/04/2023 | 03/04/2023 |
Carbonell Alvarez Manuel | Administrador Unico | 07/12/2012 | 17/02/2021 |
De Mendoza Barbera Pablo | Administrador Unico | 27/05/2010 | 07/12/2012 |
Lopez Reyes Jose Luis | Apoderado | 19/04/2011 | 28/03/2012 |
ACTOS BORME DE UNIGESA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 207, S 8, H B 395869, I/A 9 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 438/2022, AUTO FIRME DE FECHA 11/11/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 207, S 8, H B 395869, I/A 9 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 207, S 8, H B 395869, I/A 9 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 206, S 8, H B 395869, I/A 8 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 438/2022, AUTO FIRME DE FECHA 17/05/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 206, S 8, H B 395869, I/A 8 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 206, S 8, H B 395869, I/A 8 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 206, S 8, H B 395869, I/A 8 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-08
- CL MANRESA Num.8 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 205, S 8, H B 395869, I/A 7 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Capital Anterior: | 4.725,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.725,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 205, S 8, H B 395869, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 205, S 8, H B 395869, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08