UNIFIN INVESTMENTS SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA - EXTINGUIDA
Razón Social UNIFIN INVESTMENTS SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA
CIF A82933664
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE UNIFIN INVESTMENTS SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIFIN INVESTMENTS SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bnp Paribas Ahorro Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 14/06/2012 | |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 14/06/2012 | |
Bugallo Adan Monica | Secretario | 10/08/2011 | 14/06/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/09/2009 | 14/06/2012 |
Gortazar Perez-viñeta Jose Luis | VocComAudit | 14/06/2012 | |
Gortazar Perez-viñeta Jose Luis | PreComAudit | 14/06/2012 | |
Junquera De La Fuente Susana | Vicesecret. | 10/08/2011 | 14/06/2012 |
Moreno De Tejada Martinez Avial Juan Ignacio | Consejero | 11/11/2011 | 14/06/2012 |
Moreno De Tejada Martinez Avial Maria Victoria | Liquidador | 14/06/2012 | 14/06/2012 |
Moreno De Tejada Martinez Avial Maria Victoria | Presidente | 01/09/2010 | 14/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNIFIN INVESTMENTS SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 128, S 8, H M 311375, I/A 20 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 128, S 8, H M 311375, I/A 20 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 128, S 8, H M 311375, I/A 20 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
PreComAudit
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 128, S 8, H M 311375, I/A 20 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 128, S 8, H M 311375, I/A 19 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 128, S 8, H M 311375, I/A 19 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 127, S 8, H M 311375, I/A 18 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-28
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 127, S 8, H M 311375, I/A 18 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22988 , F 127, S 8, H M 311375, I/A 17 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-28