UNIEK ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ALFONSO ZARRABEITIA CVALDERON, Nº 54. HELGUERA
Municipio Reocín
Provincia Cantabria
Razón Social UNIEK ESPAÑA SL
CIF B39734256
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 08/09/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Witte Nicolas Josephus
VINCULACIONES DE UNIEK ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIEK ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gonzalez Maria Carmen | Liquidador Unico | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
Mondejar Jose | Apoderado | 27/02/2020 | 25/09/2023 |
Witte Nicolaas Josephus | Administrador Unico | 29/09/2010 | 25/09/2023 |
Witte Nicolas Josephus | Socio Unico | 29/09/2010 | 25/09/2023 |
ACTOS BORME DE UNIEK ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 37, S 8, H S 22061, I/A 4 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 37, S 8, H S 22061, I/A 4 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 37, S 8, H S 22061, I/A 4 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 37, S 8, H S 22061, I/A 4 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 37, S 8, H S 22061, I/A 4 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 37, S 8, H S 22061, I/A 3 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-39
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 16 de los estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 37, S 8, H S 22061, I/A 2 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 36, S 8, H S 22061, I/A 1 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 36, S 8, H S 22061, I/A 1 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-39