UNIDAD DE GESTION CINCO ESTRELLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Pare Alegre, 48
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social UNIDAD DE GESTION CINCO ESTRELLAS SL
CIF B63199004
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UNIDAD DE GESTION CINCO ESTRELLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIDAD DE GESTION CINCO ESTRELLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Safons Vilanova Jordi | Administrador Concursal | 30/03/2010 | 04/04/2011 |
Haro Flores Antonio | Consejero | 30/07/2009 | 18/08/2010 |
Haro Flores Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 30/07/2009 | 18/08/2010 |
Quesada Pedrosa Rafael | Secretario | 30/07/2009 | 18/08/2010 |
Quesada Pedrosa Rafael | Consejero Delegado Mancomunado | 30/07/2009 | 18/08/2010 |
Quesada Pedrosa Rafael | Consejero | 30/07/2009 | 18/08/2010 |
Redondo Gimenez Sergio | Consejero | 18/08/2010 | |
Redondo Jimenez Sergio | Consejero Delegado | 18/08/2010 | |
Rodriguez Gallardo Maria Rocio | Presidente | 30/07/2009 | 18/08/2010 |
Rodriguez Gallardo Maria Rocio | Consejero Delegado Mancomunado | 30/07/2009 | 18/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNIDAD DE GESTION CINCO ESTRELLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 97, S 8, H B 270055, I/A 10 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 11/2010 SECCION 5 AR,AUTO FIRME,DE FECHA 14 DE MARZO DE 2011,POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 97, S 8, H B 270055, I/A 10 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 97, S 8, H B 270055, I/A 10 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 96, S 8, H B 270055, I/A 9 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 11/2010 SECCION AR,AUTO FIRME,DE FECHA 15 DE JULIO DE 2010,DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 96, S 8, H B 270055, I/A 9 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 96, S 8, H B 270055, I/A 9 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 11/2010 SECCION 1,AUTO FIRME DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2010,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 95, S 8, H B 270055, I/A 8 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 95, S 8, H B 270055, I/A 8 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 95, S 8, H B 270055, I/A 7 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35891 , F 95, S 8, H B 270055, I/A 7 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-08