UNIDAD DE CIENCIAS NEUROLOGICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Restituto, 53
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIDAD DE CIENCIAS NEUROLOGICAS SL
CIF B82497868
Actividad Actividades de medicina especializada
VINCULACIONES DE UNIDAD DE CIENCIAS NEUROLOGICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIDAD DE CIENCIAS NEUROLOGICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Armayor Ajo Victor | Liquidador | 23/06/2021 | 25/03/2022 |
Rodriguez Gamazo Fernandez Jesus Maria | Apoderado | 09/07/2014 | 25/03/2022 |
Fernandez Armayor Ajo Victor | Administrador Unico | 23/06/2021 |
ACTOS BORME DE UNIDAD DE CIENCIAS NEUROLOGICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 72, S 8, H M 246263, I/A 7 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNIDAD DE CIENCIAS NEUROLOGICAS SL
Nif:B82497868
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:21/01/2022
Número Procedimiento Concursal:4/2022
Datos Registrales:
Tomo:
14812
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-246263
Inscripción:
7
Fecha Inscripción25/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 72, S 8, H M 246263, I/A 7 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:UNIDAD DE CIENCIAS NEUROLOGICAS SL
Nif:B82497868
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:21/01/2022
Número Procedimiento Concursal:4/2022
Datos Registrales:
Tomo:
14812
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-246263
Inscripción:
7
Fecha Inscripción25/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 72, S 8, H M 246263, I/A 7 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 72, S 8, H M 246263, I/A 7 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
- C/ SAN RESTITUTO Nº 53, 5º H (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 72, S 8, H M 246263, I/A 6 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 72, S 8, H M 246263, I/A 5 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 72, S 8, H M 246263, I/A 5 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 72, S 8, H M 246263, I/A 5 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14812 , F 71, S 8, H M 246263, I/A 4 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-28