UNICORP CORPORACION FINANCIERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bolsa, 4
Código Postal 29015
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social UNICORP CORPORACION FINANCIERA SL
CIF B29503497
Actividad Actividades de las sociedades holding
Nombres Anteriores
- UNICORP CORPORACION FINANCIERA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ALTERIA CORPORACION UNICAJA SL
VINCULACIONES DE UNICORP CORPORACION FINANCIERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNICORP CORPORACION FINANCIERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTERIA CORPORACION UNICAJA SL | Socio único | 06/09/2016 | |
ALTERIA CORPORACION UNICAJA SL | Socio Unico | 19/03/2012 | 06/09/2016 |
Atencia Robledo Manuel | Apoderado Mancomunado | 06/09/2016 | |
Atencia Robledo Manuel | Apoderado Solidario | 04/06/2013 | 06/09/2016 |
Atencia Robledo Manuel | Presidente | 29/09/2010 | 06/09/2016 |
Atencia Robledo Manuel | Consejero | 29/09/2010 | 06/09/2016 |
Atencia Robledo Manuel | Apoderado | 29/09/2010 | 06/09/2016 |
Cordon Quintana Yolanda | Secretario No Consejero | 29/09/2010 | 06/09/2016 |
Fernandez Noriega Angel | Consejero | 29/09/2010 | 06/09/2016 |
Martin Alvarez Fernando Javier | Apoderado Solidario | 09/02/2015 | 06/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNICORP CORPORACION FINANCIERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 55, S 8, H MA 2527, I/A 47 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 55, S 8, H MA 2527, I/A 47 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 55, S 8, H MA 2527, I/A 47 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 55, S 8, H MA 2527, I/A 47 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 55, S 8, H MA 2527, I/A 46 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 55, S 8, H MA 2527, I/A 45 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 55, S 8, H MA 2527, I/A 45 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 55, S 8, H MA 2527, I/A 44 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-29
- Sociedades absorbidas: UNICORP RETAIL PROPERTIES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 54, S 8, H MA 2527, I/A 43 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 54, S 8, H MA 2527, I/A 42 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-29