UNICAS IBIZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Isidor Macabich, 25
Código Postal 07800
Municipio Eivissa
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNICAS IBIZA SL
CIF B57903791
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 09/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UNICAS IBIZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNICAS IBIZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galiani Roa Maria Rosa | Administrador Unico | 13/04/2018 | 15/04/2020 |
Blas Diaz Monica | Administrador Solidario | 29/05/2015 | 13/04/2018 |
Galiani Roa Maria Rosa | Administrador Solidario | 29/05/2015 | 13/04/2018 |
ACTOS BORME DE UNICAS IBIZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 289, F 102, S 8, H IB 12830, I/A 3 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 289, F 102, S 8, H IB 12830, I/A 3 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 289, F 102, S 8, H IB 12830, I/A 3 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 289, F 102, S 8, H IB 12830, I/A 2 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 289, F 102, S 8, H IB 12830, I/A 2 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 289, F 102, S 8, H IB 12830, I/A 2 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 289, F 101, S 8, H IB 12830, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-07
Dirección:AVDA ISIDORO MACABICH 25 (EIVISSA)
Comienzo de operaciones:09/03/15
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de los negocios de peluquería y de la estética de las personas, incluida la compraventa de productos relacionados con dichas actividades. La explotación, administración y gestión de clínicas médico-estéticas. El asesoramiento técnico a terceros relacionado con las actividades anterior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 289, F 101, S 8, H IB 12830, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-07