UNIBAIL RODAMCO PARQUES COMERCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Abascal, 56
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social UNIBAIL RODAMCO PARQUES COMERCIALES SL
CIF B83045450
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.unibail-rodamco.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Tonckens Jacob Lunsingh
VINCULACIONES DE UNIBAIL RODAMCO PARQUES COMERCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIBAIL RODAMCO PARQUES COMERCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aoustin Mael | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2011 | 05/12/2011 |
Cernuda Fernandez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2011 | 05/12/2011 |
Clement Flandin Ludovic | Apoderado | 22/12/2009 | 05/12/2011 |
Illan De Haro Enrique | Apoderado | 03/09/2011 | 05/12/2011 |
Illan De Haro Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2011 | 05/12/2011 |
Mejia Rojo Jose Antonio | Apoderado | 26/07/2011 | 05/12/2011 |
Mejia Rojo Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2011 | 05/12/2011 |
Orchard Simon Thomas | Apoderado Solidario | 20/08/2010 | 05/12/2011 |
Raymond Aoustin Mael Jean-marie | Apoderado | 16/05/2011 | 05/12/2011 |
Tonckens Jacob Lunsingh | Representante | 31/12/2010 | 05/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNIBAIL RODAMCO PARQUES COMERCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 126, S 8, H M 285637, I/A 28 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 126, S 8, H M 285637, I/A 28 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 125, S 8, H M 285637, I/A 27 (03/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 125, S 8, H M 285637, I/A 27 (03/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 124, S 8, H M 285637, I/A 26 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 121, S 8, H M 285637, I/A 25 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 121, S 8, H M 285637, I/A 24 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 120, S 8, H M 285637, I/A 23 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 120, S 8, H M 285637, I/A 23 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23484 , F 118, S 8, H M 285637, I/A 22 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28