UNCOMMON HOLDING SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eloy Gonzalo, 10
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNCOMMON HOLDING SPAIN SA
CIF A83676676
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 28/04/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE UNCOMMON HOLDING SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNCOMMON HOLDING SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Rodes Vila | Apoderado | 09/01/2019 | 05/03/2021 |
Canosa Castillo Guillermo | Apoderado Mancomunado | 03/11/2015 | 05/03/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/06/2010 | 05/03/2021 |
Escalante Sierra Enrique | Apoderado Solidario | 03/11/2015 | 05/03/2021 |
Garcia Cosin Ester | Administrador Mancomunado | 06/08/2018 | 05/03/2021 |
Garcia Cosin Ester | Apoderado | 09/01/2019 | 05/03/2021 |
Garcia Hernanz Alvaro | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2014 | 05/03/2021 |
Garcia Hernanz Alvaro | Apoderado Solidario | 26/11/2014 | 05/03/2021 |
Garcia Hernanz Alvaro | Administrador Mancomunado | 26/11/2014 | 05/03/2021 |
Garcia Hernanz Alvaro | Apoderado Mancomunado | 03/11/2015 | 05/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNCOMMON HOLDING SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38196 , F 202, S 8, H M 330194, I/A 18 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38196 , F 202, S 8, H M 330194, I/A 18 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38196 , F 201, S 8, H M 330194, I/A 17 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18916 , F 216, S 8, H M 330194, I/A 16 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18916 , F 216, S 8, H M 330194, I/A 16 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18916 , F 216, S 8, H M 330194, I/A 15 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18916 , F 216, S 8, H M 330194, I/A 15 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18916 , F 216, S 8, H M 330194, I/A 14 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
- C/ ELOY GONZALO 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18916 , F 216, S 8, H M 330194, I/A 13 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18916 , F 215, S 8, H M 330194, I/A 12 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28