UNCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Maestranza Aerea, 9
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social UNCIA SL
CIF B41470337
Capital Social 436506.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE UNCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARBOREO SL | Administrador Mancomunado | 24/04/2014 | 18/01/2017 |
ARBOREO SL | Apoderado Mancomunado | 29/04/2014 | 18/01/2017 |
Diaz Navarro Francisco | Apoderado Mancomunado | 29/04/2014 | 18/01/2017 |
Perez Gallardo Jose Carlos | Administrador Mancomunado | 24/04/2014 | 18/01/2017 |
Perez Gallardo Jose Carlos | Apoderado Mancomunado | 29/04/2014 | 18/01/2017 |
Diaz Navarro Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 24/04/2014 | |
Diaz Navarro Francisco | Consejero | 24/04/2014 | |
Molina Orta Rodrigo | Secretario | 13/06/2012 | 24/04/2014 |
Molina Orta Rodrigo | Consejero Delegado Mancomunado | 13/06/2012 | 24/04/2014 |
Molina Orta Rodrigo | Consejero | 13/06/2012 | 24/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 192, S 8, H SE 2548, I/A 10 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 192, S 8, H SE 2548, I/A 10 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 192, S 8, H SE 2548, I/A 10 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 192, S 8, H SE 2548, I/A 10 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 113, S 8, H SE 2548, I/A 9 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 113, S 8, H SE 2548, I/A 8 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 113, S 8, H SE 2548, I/A 8 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 113, S 8, H SE 2548, I/A 8 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 209, S 8, H SE 2548, I/A 7 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 209, S 8, H SE 2548, I/A 7 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-41