UN MILLON DE RAZONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salamanca, 47
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social UN MILLON DE RAZONES SL
CIF B98267495
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 30/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UN MILLON DE RAZONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UN MILLON DE RAZONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Czwilinsky Ledesma Carlos | Apoderado | 15/07/2013 | 07/04/2016 |
Gonzalez Montaner Juan Jose | Liquidador Unico | 07/04/2016 | 07/04/2016 |
Soldevilla Chulia Luis Enrique | Administrador Unico | 06/04/2016 | 07/04/2016 |
Silla Correcher Diego Manuel | Administrador Unico | 04/05/2015 | 06/04/2016 |
Soldevilla Chulia Luis Enrique | Administrador Unico | 04/06/2013 | 21/07/2014 |
Donnay Segura Raul | Administrador Solidario | 09/07/2010 | 04/06/2013 |
Hernandez Ribera Armando Esmeraldo | Administrador Solidario | 09/07/2010 | 04/06/2013 |
ACTOS BORME DE UN MILLON DE RAZONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 7 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 7 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 7 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 7 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 7 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 5 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 168, S 8, H V 139562, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 167, S 8, H V 139562, I/A 3 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-46