UMZIMKULWANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 93
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UMZIMKULWANA SL
CIF B65906976
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UMZIMKULWANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UMZIMKULWANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Closa Riba Lidia | Apoderado Solidario | 14/01/2016 | 15/03/2016 |
Gonzalez Molinero Maria Mercedes | Apoderado Solidario | 14/01/2016 | 15/03/2016 |
Hoya Muñoz Juan Pedro | Apoderado Solidario | 14/01/2016 | 15/03/2016 |
Keld Dorland | Liquidador | 15/03/2016 | 15/03/2016 |
Keld Dorland | Administrador Unico | 26/11/2012 | 15/03/2016 |
Minguet Rosal Guillermo | Apoderado Solidario | 14/01/2016 | 15/03/2016 |
ACTOS BORME DE UMZIMKULWANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43462 , F 100, S 8, H B 430715, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43462 , F 100, S 8, H B 430715, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43462 , F 100, S 8, H B 430715, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43462 , F 99, S 8, H B 430715, I/A 2 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO CAYENNE GLOBAL INVESTMENTS INC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43462 , F 98, S 8, H B 430715, I/A 1 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43462 , F 98, S 8, H B 430715, I/A 1 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Dirección:PS DE GRACIA Num.93 P.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA,ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES TANTO A EMPRESAS COMO A PARTICULARES POR CUENTA PROPIA O AJENA.TENENCIA,ADMINISTRACION,DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES DE TODO TIPO DE SOCIEDADES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43462 , F 98, S 8, H B 430715, I/A 1 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08