UMR CASH IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Alfons El Magnànim, 3
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social UMR CASH IBERICA SL
CIF B98705486
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UMR CASH IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UMR CASH IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Czwilinsky Ledesma Carlos | Apoderado Solidario | 13/02/2015 | 20/04/2016 |
Gonzalez Montaner Juan Jose | Liquidador Unico | 20/04/2016 | 20/04/2016 |
Gonzalez Romero Paola | Apoderado Solidario | 13/02/2015 | 20/04/2016 |
Gonzalez Romero Paola | Apoderado Solidario | 22/06/2015 | 20/04/2016 |
Hernandez Ribera Armando Esmeraldo | Administrador Unico | 09/02/2015 | 20/04/2016 |
Silla Correcher Diego Manuel | Apoderado Solidario | 22/06/2015 | 20/04/2016 |
ACTOS BORME DE UMR CASH IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 20, S 8, H V 163514, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 20, S 8, H V 163514, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 20, S 8, H V 163514, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 20, S 8, H V 163514, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 20, S 8, H V 163514, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 20, S 8, H V 163514, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 20, S 8, H V 163514, I/A 2 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 19, S 8, H V 163514, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-46
Dirección:PLAZA ALFONSO EL MAGNANIMO 3 2 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:27/01/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Tiene por objeto social los servicios financieros de intermediación en gestión de cobros y pagos a clientes y proveedores; exceptuando actividades expresamente reservadas por la Ley a las Instituciones de Inversión Colectiva, así como lo expresamente reservado por la Ley de Mercado de Valores a las
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9911, L 7193, F 19, S 8, H V 163514, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-46