UMBRER INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Santa Maria, 42
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UMBRER INVEST SL
CIF B65084436
Capital Social 262218.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/04/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UMBRER INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UMBRER INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morgo Oliver Maria Angeles | Liquidador | 17/12/2020 | 28/12/2021 |
Coll Paez Jorge | REPR.143 RRM | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
DISPUR SL | Secretario | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
DISPUR SL | Consejero Delegado | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
DISPUR SL | Consejero | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
Morgo Oliver Maria Angels | REPR.143 RRM | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
MORGOL 3 SL | Consejero | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
MORGOL 3 SL | Presidente | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
MORGOL 3 SL | Consejero Delegado | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
Planes Corts Eulalia | REPR.143 RRM | 14/01/2011 | 17/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UMBRER INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 23, S 8, H B 381412, I/A 8 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 23, S 8, H B 381412, I/A 8 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 23, S 8, H B 381412, I/A 7 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 23, S 8, H B 381412, I/A 7 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 23, S 8, H B 381412, I/A 7 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 23, S 8, H B 381412, I/A 6 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
Consejero Delegado
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 23, S 8, H B 381412, I/A 6 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-08
- CL SANTA MARIA Num.42 P.2 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 22, S 8, H B 381412, I/A 5 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 259.212,00 | Euros |
Capital Actual: | 262.218,00 | Euros |
Porcentaje: | 8.623,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42387 , F 21, S 8, H B 381412, I/A 4 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08