UMAI DRINKS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Calvet, 36
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UMAI DRINKS SL
CIF B66640582
Capital Social 461282.6 Euros
Actividad Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
Fecha de Constitución 01/12/2015
Nombres Anteriores
- UMAI FOODS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente KAMEKIN INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE UMAI DRINKS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UMAI DRINKS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgell Bonet Robert | REPR.143 RRM | 16/12/2020 | 04/01/2022 |
Castro Aguilera Jose | Consejero | 17/04/2018 | 04/01/2022 |
Hideo Aoki | Consejero | 09/07/2019 | 04/01/2022 |
Jean Jacques Pierre Fredj | REPR.143 RRM | 17/04/2018 | 04/01/2022 |
KAMEKIN INVESTMENTS SL | Presidente | 17/04/2018 | 04/01/2022 |
KAMEKIN INVESTMENTS SL | Consejero | 17/04/2018 | 04/01/2022 |
KAMEKIN INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 17/04/2018 | 04/01/2022 |
KAMEKIN INVESTMENTS SL | Consejero Delegado | 17/04/2018 | 04/01/2022 |
LEXCREA SLP | Secretario No Consejero | 16/12/2020 | 04/01/2022 |
Mier Albert Santiago | Consejero | 17/04/2018 | 04/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UMAI DRINKS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 114, S 8, H B 475619, I/A 12 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 969/2021, AUTO FIRME DE FECHA 21/10/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 114, S 8, H B 475619, I/A 12 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-08
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 113, S 8, H B 475619, I/A 11 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 113, S 8, H B 475619, I/A 11 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
- CL CALVET 36,ENTRESUELO 2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 113, S 8, H B 475619, I/A 10 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7.- ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 113, S 8, H B 475619, I/A 9 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46362 , F 113, S 8, H B 475619, I/A 9 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 9 DE MARZO DE 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 6, S 8, H B 475619, I/A 8 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Capital Anterior: | 395.383,70 | Euros |
Aumento de capital: | 65.898,90 | Euros |
Capital Actual: | 461.282,60 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 6, S 8, H B 475619, I/A 8 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. NOMBRAMIENTO, DURACION Y PROHIBICION DE COMPETENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 5, S 8, H B 475619, I/A 7 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08